国际能源网获悉,5月16日,国资小新发布7户中央企业领导人员任职。
其中,申彦锋同志任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任命,按有关法律和章程的规定办理。
公开资料显示,申彦锋,男,1972年4月生,吉林通榆人,1997年4月参加工作,1996年6月加入中国共产党,研究生学历,工学硕士学位,研究员级高级工程师。
现任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
人物履历
1990年09月—1994年09月,哈尔滨工程大学核动力装置大学本科学习;
1994年09月—1997年04月,哈尔滨工程大学反应堆工程与安全硕士研究生学习;
1997年04月—2001年01月,江苏核电有限公司设计管理处技术人员;
2001年01月—2002年01月,江苏核电有限公司设计管理处处长助理;
2002年01月—2004年04月,江苏核电有限公司仪控室副主任;
2004年04月—2005年03月,江苏核电有限公司维修处处长;
2005年03月—2007年12月,江苏核电有限公司副总工程师兼维修处处长;
2007年12月—2016年04月,江苏核电有限公司副总经理;
2016年04月—2017年02月,江苏核电有限公司党委书记、副总经理;
2017年02月—2020年05月,江苏核电有限公司总经理、党委副书记;
2020年05月—2024年04月,任中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员。
2024年04月,任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
全文如下:
中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记任职
2024年4月30日,中国兵器工业集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记任职的决定:程福波同志任中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记。相关职务任命,按有关法律和章程的规定办理。
中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记任职
2024年4月30日,中国核工业集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国核工业集团有限公司总经理任职的决定:申彦锋同志任中国核工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任命,按有关法律和章程的规定办理。
中国航空发动机集团有限公司副总经理、党组成员任职
2024年4月29日上午,中国航空发动机集团有限公司召开党组会议,通报了中央组织部有关决定:杨鲁峰同志任中国航空发动机集团有限公司副总经理、党组成员。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。
中国中化控股有限责任公司副总经理、党组成员任职
近日,王力刚同志出任中国中化控股有限责任公司副总经理、党组成员,相关职务任免按有关法律规定办理。
中国兵器装备集团有限公司总会计师、党组成员调整
2024年4月30日上午,中国兵器装备集团有限公司召开党组会,通报了中央组织部有关决定:董元同志任中国兵器装备集团有限公司总会计师、党组成员,张登洲同志不再担任中国兵器装备集团有限公司总会计师、党组成员职务。相关职务任免按有关法律规定办理。
中国电子信息产业集团有限公司党组成员、总会计师任职
日前,中国电子信息产业集团有限公司党组通报了中央组织部有关决定:宣寅飞同志任中国电子信息产业集团有限公司党组成员、总会计师。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。
中国机械工业集团有限公司党委常委、总会计师任职
2024年4月29日上午,中国机械工业集团有限公司党委常委会召开会议,通报了中央组织部关于中国机械工业集团有限公司党委常委、总会计师任职的决定: 周明勤同志任中国机械工业集团有限公司党委常委、总会计师。上述任职按有关法律和章程办理。